小学四年级数学下册脱式计算及竖式计算

别妄想泡我
728次浏览
2020年09月16日 15:56
最佳经验
本文由作者推荐

河南一本院校-运动会致辞


一.480÷2÷5= 6300÷7÷9= 350÷(7×2)=


69+69×99= (8+40)×25= 355+260+140+245 =


102×99 2×125= 645-180-245= 382×101-382= 4×60×50=


二.35×8+35×6= 44×25= 591+482+118=


99×I26= 986+1999= 473+79-63= 267-45+74 =


4600÷25÷4= 136×101-136= 210÷35×3 =


三.999+99+9+3= 6+7+8+102+103+104 = 517-53-47=


545-167-145= 344-(144+37)= 236-(177+36)= 88×125 =


25×9×4= 8×(125×13) = (250×125)×(4×8)=
1




四. 72×125 = 125×64×25= 25×4×88×125=


125×(40-4)= 76×103 25×44= 42×25= 99×9=


99×78= 45×37+37×55= 28×21+28×79=


五. 17×23-23×7= 38×46+64×38 = 99×32+32= 46+46×59=


167×2+167×3+167×5= 39×8+6×39-39×4= 28×225-2×225=


99×22+33×34= 23×4+25×4= 360÷4÷9=


六.600÷12÷5 = 800÷5÷8= 480÷5÷48= 240÷5÷12=


420÷35= 2400÷25= 7800÷125= 127-98=

2



672-36+64 = 323+189-123=


七.(6467-832)+(1832-1467)= 1530+(592-530)-192= 960×46÷48=


640÷(16÷4)= 1000÷(125÷4)= 3600 ÷72=


99×83 = 72×125 = 86×102= 48×23+48×76+48 =


八. 56×78+22×56 = 102×84= 43×101= 102×36-72=


85 -(65-78)= 84000÷8÷125= 32×25×125= 136-(36-74)=


19×23-23×9= 192×8+192×2=


九.672-36-64= 50×0×6= 57×13= 114×6= 2×380=


3


1280÷16÷8= 273-73-27= 98+265+202= 150×6=


3200÷4÷25= 17×23-23×7=


十.300×30= 70×140= 25+75-25+75=


40×18= 120×6= 5×99+5=


40×80= 25×4=


十一.102+20= 27÷3×7= 35×22=


125×8= 60+255+40= 1250÷25÷5=


800-138-162= 25×24=


十二.282+41+159= 24×15=
4

99×38+38=
2000÷125÷8=
67+25+33+75=
45×12=
25×18×2=







25×7×4= 548+52+468= 10×312= 20×55=


12×45×45= 25×(4+8)=


十三.72÷24= 250×13×4= 13+46+55+54+87= 25×12=


88×125= 28÷4×7= 5+137+45+63+50= 15÷3×14=


158+262+138= 375+219+381+225=


十四. 5001-247-1021-232= 378+44+114+242+222= (181+256)+2719=


276+228+353+219= (375+1034)+(966+125)= (2130+783+270)+1017=


99+999+9999= 2214+638+286= 7755-(2187+755)= 3065-738-1065=

5



十五.899+344 = 2365-1086-214= 2357-183-317-357=


2370+1995= 497-299= 3999+498= 1883-398 =


12×25=


十六.(12+24+80)×50 =


32×(25+125)=


25×(24+16)=


十七.178×99+178=


(13×125)×(3×8)=



(13×125)×(3×8)=
704×25= 25×32×125 = 88×125 =
102×76= 58×98= 75×99+2×7 =
84×36+64×84 =
83×102-83×2= 123×18-123×3+85=
(12+24+80)×50 = 704×25= 25×32×125=
6






32×(25+125)= 88×125=


十八.102×76 = 58×98= 75×99+2×7= 25×(24+16)=


84×36+64×84=


123×18-123×3+85=


十九.

600-60÷15 =


98-18×5+25=


12×6÷12×6=


二十.80-20×2+60=


100+45-100+45 =

178×99+178= 83×102-83×2=
(13×125)×(3×8) = (12+24+80)×50=
20×4÷20×4= 736-35×20 =
56×8÷56×8= 280-80÷ 4=
25×8÷25×8=
36×9÷36×9= 36-36÷6-6=
48×99+1= 15×97+3 =
7

25×4÷25×4=
25×8÷(25×8)=
5+95×28=




175-75÷25=




100+1-100+1= 100-36+64=


二十一. 1000+8-1000+8= 672-36+64= 102+1-102+1=


65+35×13= 25+75-25+75= 40+360÷20-10= 13+24×8 =


324-68+32= 125×6×8=


二十二.980÷28= 828÷36= 123×6 =



568×9= 354×24= 256÷16= 47×210=




307×46= 54×312= 83×403=
8





二十三. 1598÷9= 126×89= 294÷29=



203×32=



372÷45=


二十四. 320×25=



432÷46=



312×25=
234×46=
7210+2865=
444÷76=
9
689÷34=
613×48=
437×28=
4321÷48=
618÷88=

358×27=





350÷34= 930÷32= 469×83=



二十五. 864÷36=



694÷17=



289÷44=


二十六. 25×29=



117÷25=

980÷28=
5981÷26=
32000÷700=
157÷25=
3842÷34=
10

609÷87=

56×11=
828÷36=
450÷25=
673×12=
19.95+132.47=








117÷36= 325÷12= 5×491=



二十七. 125+25×6= 120-60÷5×5= 1024÷16×3 =



(135+415)÷5+16= 164-13×5+85= 330÷(65-50) = 95÷(64-45) =



64×(12+65÷13) = (315×40-364)÷7= 128-6×8÷16=


二十八.(2010-906)×(65+15) = (20+120÷24)×8= 40×20-200=


11



288÷[(26-14)×8] = 500×6-(50×2-80)= (105×12-635)÷25=



(845-15×3)÷16 =



二十九.4,15×7+85×7 =



19×96-962÷74=



10000-(59+66)×64 =


(315×40-364)÷7=

178-145÷5×6+42= (40-4)×25 = 106×9-76×9=
540-(148+47)÷13 = (308—308÷28)×11=
21×(230-192)= 19×96-962÷74=
920-1680÷40÷7 =
690+47×52-398=
12








三十.735×(700-400÷25)= 1520-(1070+28×2)= 9405-2940÷28×21 =



45+240÷12= 25×(24+16)= 51+(2304-2042)×23= (247+18)×27÷25=



148+3328÷64-75= 360×24÷32+730 = 2100-94+48×54 =



三十一. 36-720÷(360÷18)= 1080÷(63-54)×80 = (528+912)×5-6178=



(10+120÷24)×5= 280÷10+789= [37—(7+6)]×30=

13



(947-599)+7×64= 36×(15-276÷23) = (93+25×21)×9 =



(39-21)×(396÷6) =



三十三.384÷12+3×31 = 16×[(17-8)÷3] = 28×(5+96÷32) =



81÷[(72-54)×9]= 57×12-560÷35= (140-70)×54= 178×99+178 =



848-640÷16×12 960÷(1500-32×45) 32×(25+125)



14


三十四.125×6= 335×26= 165×24= 256×31=


47×210= 54×312= [192-(54+38)]×6



(12+24+80)×50= (140-70)×54=



三十五.490÷7+24×5= 15×7+85×7 =


25×27×4= 108-(83+360÷60) =



306×12= 260×15= 689÷24=


15

63+84×2÷42 =
(46-20)×30-90 =
2400÷80-14×2=
303×46=





三十六.65×224= 618÷88= 112×52= 335×24=



167×48= 336×25= 125×45= 336×25=



(40-4)×25= 75×4×25= 290-(34×3+99) =



三十七.(420+48)÷(375-345) = 142-54÷9+14= 99×53+53=



16×76-76×6 = 720÷36÷2 = 420÷(205-198)×4 =



16


125×65= 36×125= 116×58= 256×81=



三十八. 331×25 = 125×34 = 37×481= 91×214=


336×25= 215×34= 205×32= 31×206 =



460÷(29-18÷3)= 450-2×(16+9) =



三十九. 245-(45+39) = 125×(8×4)×5= (46-20)×30-90=



2400÷80-14×2 = 41×25-25 = (960-400)÷70= 26×6-110=

17




108-(83+360÷60)= (420+48)÷(375-345) = 325×68=



四十. 336×21= 245×31= 31×206=


302×12= (140-70)×54= 63+84×2÷42 =



117÷13+37×(65+35) = (58+37)÷(64-9×5)=



四十一.325×41= 12×321= 31×208 =



18

21×126=
490÷7+24×5 =
135×24=
21×114=




17×184= 290-(34×3+99) = 142-54÷9+14=



16×76-76×6 = 99×53+53= 450-2×(16+9)=



四十二.51×214= 61×135= 24×158=


33×264= 16×109= 210×21=



119×24= 325×29= 180÷30=



四十三.125×(8×4)×5= 41×25-25=

19

33×204=
720÷30=
66×125=
420÷(205-198)×4=






460÷(29-18÷3) = 63+84×2÷42= 360÷30= 920÷40=



780÷60= 432÷24= 625÷23=



四十四. (960-400)÷70= 45+240÷12 = 123×18-123×3+85×123 =


124+78+22 = 100-35-25= 490÷7+24×5= 26×6-110 =



15×7+85×7 = (420+48)÷(375-345)= (46-20)×30-90 =



20


四十五.850÷17= 780÷26= 960÷40=



544÷17= 898÷28= 420÷30= 920÷23=



80÷20=



四十六.840÷60=


(40-4)×25=



840÷24=


690÷30= 750÷50=
520÷40= 290-(34×3+99)= 99×53+53=
2400÷80-14×2= 108-(83+360÷60)=
704÷44= 480÷32=
21






四十七.672÷21= 754÷58= 897÷39=



142-54÷9+14 =




245-(45+39)=



四十八. 576÷18=

41×25-25 =




16×76-76×6= 450-2×(16+9) =
325÷13×(266-250)= 624÷26= 173÷17=
825÷32= 336÷63= 383÷25=
420÷(205-198)×4= 460÷(29-18÷3) =
22




(960-400)÷70 = 43+315÷5= 426-279÷3 =



四十九.98-19×4+62 = 51+121×7= 84×3-136÷8=



(32+28)×6=



7×210=



五十. 336÷21=



5= 108×6=
138×9=
858÷39=
23
8×312 =
82×403 =
918÷27=
135×


126×89= 203×32= 312×25=



55+720÷(40-35) (220-180)÷8 36×(28÷7+23)




340-240÷20×5=




24

意大利留学签证-世界气象日主题


绿豆汤的功效与作用-我爱我家教案


小学生元旦节目-山东杏林科技职业学院


低血压的治疗方法-暑期社会实践报告


难忘的春节-珠海女主管


买眼镜-五年级科学教学总结


老罗推荐的书-卑诗大学


消防设施有哪些-学员代表发言